#MathIsCool

#TrucMatematic -Înmulțirea cu 11

Puteți determina (în minte) rezultatul înmulțirii cu 11 a oricărui număr de două cifre astfel:

ingenious-math-tricks-3

În cazul din imagine (63X11) observăm că rezultatul 693 conține cifrele 6 și 3 iar între ele suma lor(6+3=9). Așadar pentru a afla răspunsul în minte, adunați cele 2 cifre ale numărului dat și adăugați rezultatul între cele 2 cifre.

ALTE EXEMPLE:

  • 53X11

5+3=8. Rezultatul este 583.

  • 72X11

7+2=9. Rezultatul este 792.

OBS– Ce se întâmplă dacă suma celor două cifre nu dă tot o cifră? DE EXEMPLU 78X11. 7+8=15. Cu siguranță rezultatul nu este 7158! Ca în celelalte exemple 5 se adaugă între 7 și 8 dar adunați un 1 la 7. Rezultatul o să fie 858. 

EXEMPLE:

  • 89X11

8+9=17. Rezultatul este 979.

#Să aveți o zi frumoasă! #JitaruIonelBLOG

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s